Wehrkreis IV
- Details
- Published: 19 March 2011 19 March 2011
- Last Updated: 07 April 2012 07 April 2012
Commanders
General der Infanterie Alexander Freiherr von Falkenhausen (1 Sep 1939 - 20 May 1940)General der Infanterie Erich Wöllwarth (20 May 1940 - 30 Apr 1942)
General der Infanterie Walter Schroth (30 Apr 1942 - 1 Mar 1943)
General der Infanterie Viktor von Schwedler (1 Mar 1943 - 31 Jan 1945)
General der Infanterie Hans Wolfgang Reinhard (31 Jan 1945 - 10 Apr 1945)
General der Panzertruppen Eugen Walther Krüger (10 Apr 1945 - 8 May 1945 )
HQ
DresdenTerritory
Saxony, part of Thuringia & northern BohemiaWehrersatzinspektionen
DresdenLeipzig
Chemnitz